Mariusz Rafal Kos
Vangeleddet 53A, 2670 Greve, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | M. K. Maler (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. K. Maler (9 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2015 hos M. K. Maler i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mariusz Rafal Kos og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Mariusz nu bestreddet i 9 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen malerforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. K. Maler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
M.K.Maler ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
M.K.Maler ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
M.K.Maler ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Mariusz har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2020 - 06.09.2022
Ejerandel: 100%
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?