Fedor Borisovich Fedotov
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | FEDOGO IVS (Direktør) |
Største overskud: | 379' DKK My Group ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 758' DKK My Group ApS (2023) |
Største gæld: | 820' DKK My Group ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos My Group ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af My Group ApS (5 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 2015 hos FEDOGO IVS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Fedor Borisovich Fedotov i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 29. august 2017.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
My Group ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
My Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2019
Tidslinje (6)
-
My Group ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2019
Registreringsdato: 15.05.2019 -
My Group ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.05.2019
Registreringsdato: 14.05.2019 -
My Group ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.02.2019
Registreringsdato: 11.02.2019
Blå bog (fortsat)
Fedor har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.02.2019 - 14.05.2019
Direktør
11.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.09.2015 - 29.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor My Group ApS landede et overskud på 379' DKK.