Rikke Hjorth Møller
Erhvervsaktiv: | 9. sep. 2015 - 3. dec. 2018 |
Karrieren startede hos: | byMøller (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af byMøller (9 år) |
Det hele startede for alvor en dag i 2015 i byMøller med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rikke Hjorth Møller og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Rikke nu bestreddet i 9 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen fremstilling af bijouteri og lignende varer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
byMøller
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Four wines I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.12.2018
Registreringsdato: 03.12.2018 -
Four wines I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.06.2017
Registreringsdato: 17.06.2017 -
byMøller (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2015
Registreringsdato: 09.09.2015
Blå bog (fortsat)
Rikke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
17.06.2017 - 03.12.2018
Ejerandel: 25%