Thomas Seidelin Juul
Erhvervsaktiv siden: | 4. sep. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Juul Consult IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af TJ Adventure (3 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2015 ved Juul Consult IVS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Thomas Seidelin Juul i 11 måneder, før stoppet den 10. august 2016.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TJ Adventure
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
TJ Adventure (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.08.2021
Registreringsdato: 12.08.2021 -
Juul Consult IVS
Fratrådt som direktørDato: 10.08.2016
Registreringsdato: 10.08.2016 -
Juul Consult IVS
Tilknyttet som direktørDato: 04.09.2015
Registreringsdato: 04.09.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.09.2015 - 10.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab