Anders Balle Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPAREKASSEN KRONJYLLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 116.328' DKK EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S (2021) |
Største underskud: | -165.306' DKK EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S (2023) |
Største egenkapital: | 643.396' DKK EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S (2022) |
Største gæld: | 487.490' DKK EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 ved SPAREKASSEN KRONJYLLAND som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Balle Rasmussen i 11 måneder, før fratrædelsen den 30. marts 2016.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (3)
-
EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2021 -
KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2020 -
RANDLEVVEJ ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021 -
RANDLEVVEJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.03.2017 - 31.03.2020
Bestyrelsesmedlem
31.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.01.2017 - 31.03.2020
Bestyrelsesmedlem
31.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2015 - 30.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Balle Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S der præsenterede et overskud på 116.328' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S der præsenterede et underskud på 165.306' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2020 til i dag hos KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.225' DKK (KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 165.306' DKK (EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 505.810' DKK (EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.648' DKK (RANDLEVVEJ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Allan Westmann Hjæresen.