Bonnie Hvillum
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | XO magazine I/S (Ejer) |
Største overskud: | 54' DKK Social Design Lab IVS (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 74' DKK Social Design Lab IVS (2017-18) |
Største gæld: | 33' DKK Social Design Lab IVS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Natural Material Studio (4 år 8 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2015 hos XO magazine I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Nanna Amalie Dahl at Bonnie Hvillum stiftede XO magazine I/S den dag i august 2015. Titlen som Ejer og Stifter havde Bonnie i 3 måneder, inden stoppet den 3. december 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden trykning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Natural Material Studio
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Natural Material Studio (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020 -
Social Design Lab IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 06.11.2018
Registreringsdato: 06.11.2018 -
Social Design Lab IVS
Fratrådt som direktørDato: 06.11.2018
Registreringsdato: 06.11.2018
Blå bog (fortsat)
Bonnie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Reel ejer
18.07.2016 - 06.11.2018
Ejer
27.07.2016 - 06.11.2018
Direktør
01.09.2017 - 06.11.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
31.08.2015 - 03.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Social Design Lab IVS fremviste et overskud på 54' DKK.