Martin Ring Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MM Virk (Ejer) |
Største overskud: | 571' DKK Konsulenthuset K.R.A.M. IVS (Nu: Konsulenthuset K.R.A.M. ApS) (2020) |
Største underskud: | -704' DKK Hjarnøvej 36 ApS (2020) |
Største egenkapital: | 550' DKK Konsulenthuset K.R.A.M. IVS (Nu: Konsulenthuset K.R.A.M. ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.165' DKK Konsulenthuset K.R.A.M. IVS (Nu: Konsulenthuset K.R.A.M. ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Konsulenthuset K.R.A.M. IVS (Nu: Konsulenthuset K.R.A.M. ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Konsulenthuset K.R.A.M. ApS (8 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2015 i MM Virk i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Ring Madsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Martin i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 17. januar 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. januar 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Konsulenthuset K.R.A.M. ApS
Ejerandel: 100% -
MM Holding af 2019 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hjarnøvej 36 ApS
Via MM Holding af 2019 ApS
Direktørposter (2)
-
MM Holding af 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2019 -
Konsulenthuset K.R.A.M. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Hjarnøvej 36 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
Hjarnøvej 36 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
Hjarnøvej 36 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.01.2024 - 10.04.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
01.07.2016 - 07.08.2019
Ejer og Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.08.2015 - 17.01.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Ring Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MM Holding af 2019 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -46' DKK. Gennem sit holdingselskab MM Holding af 2019 ApS har Martin dermed også andele i Hjarnøvej 36 ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Ring Madsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Konsulenthuset K.R.A.M. IVS (Nu: Konsulenthuset K.R.A.M. ApS) landede et overskud på 571' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Hjarnøvej 36 ApS landede et underskud på 704' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 466' DKK (Konsulenthuset K.R.A.M. IVS (Nu: Konsulenthuset K.R.A.M. ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (MM Holding af 2019 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 550' DKK (Konsulenthuset K.R.A.M. IVS (Nu: Konsulenthuset K.R.A.M. ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -260' DKK (Hjarnøvej 36 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Mikkel Sølving.