Stine Møller Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Mutmut ApS (Direktør) |
Største overskud: | 96' DKK Mutmut IVS (Nu: Mutmut ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -23' DKK Mutmut IVS (Nu: Mutmut ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 205' DKK Mutmut IVS (Nu: Mutmut ApS) (2023) |
Største gæld: | 131' DKK Mutmut IVS (Nu: Mutmut ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mutmut IVS (Nu: Mutmut ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Worldhugger (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2015 i Mutmut ApS (tidligere Mutmut IVS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Stine Møller Jacobsen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 15. marts 2017.
I dag arbejder virksomheden med kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 83' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Worldhugger
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Worldhugger (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2017
Registreringsdato: 01.11.2017 -
Mutmut IVS (Nu: Mutmut ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.03.2017
Registreringsdato: 15.03.2017 -
Mutmut IVS (Nu: Mutmut ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2017
Registreringsdato: 15.03.2017
Blå bog (fortsat)
Stine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
20.08.2015 - 15.03.2017
Ejer
31.08.2015 - 15.03.2017
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Mutmut IVS (Nu: Mutmut ApS) kunne offentliggøre et overskud på 96' DKK.