Jonathan Junker Hacke
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Hacke Holdings IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -54' DKK MakeMeWireless IVS (2015-16) |
Største egenkapital: | 0' DKK Hacke Holdings IVS (2020) |
Største gæld: | 54' DKK MakeMeWireless IVS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hacke Holdings IVS (6 år) |
Det begyndte den dag i 2015 i Hacke Holdings IVS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jonathan Junker Hacke der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter havde Jonathan i 6 år, inden stoppet d. 15. september 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2015-16 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. september 2021.
Tidslinje (8)
-
MakeMeWireless IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021 -
Hacke Holdings IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021 -
MakeMeWireless IVS
Fratrådt som direktørDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jonathan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2015 - 15.09.2021
Reel ejer
01.11.2017 - 15.09.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.08.2015 - 15.09.2021
Ejer
26.08.2015 - 15.09.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor MakeMeWireless IVS landede et underskud på 54' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonathan' netværk er Niels Bergkvist Hansen.