Sally Abou Daher
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Cafe Layalina ApS (Stifter) |
Største overskud: | 840' DKK S.P.A Entreprise ApS (Nu: SGF International ApS) (2019) |
Største underskud: | -710' DKK KlinikA IVS (Nu: Klinkselskabet af 18. november 2022 ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 404' DKK S.P.A Entreprise ApS (Nu: SGF International ApS) (2019) |
Største gæld: | 2.231' DKK KlinikA IVS (Nu: Klinkselskabet af 18. november 2022 ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos KlinikA IVS (Nu: Klinkselskabet af 18. november 2022 ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cafe Layalina ApS (9 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2015 hos Cafe Layalina ApS med titlen som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Sally Abou Daher og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter, Ejer og Direktør har Sally nu bestreddet i 9 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 41' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cafe Layalina ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Cafe Layalina ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2015
Tidslinje (12)
-
Sada Service ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
Sada Service ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
Sada Service ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023
Blå bog (fortsat)
Sally har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.10.2023 - 25.07.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.01.2017 - 22.03.2019
Reel ejer
26.01.2017 - 22.03.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.11.2017 - 02.11.2017
Ejerandel: 20%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor S.P.A Entreprise ApS (Nu: SGF International ApS) kunne offentliggøre et overskud på 840' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor KlinikA IVS (Nu: Klinkselskabet af 18. november 2022 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 710' DKK.