Finn Lynge Frederiksen
Erhvervsaktiv: | 14. mar. 2019 - 1. jan. 2024 |
Karrieren startede hos: | Nipipalaat Music (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIMILIK FOOD I/S (4 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2019 ved Nipipalaat Music med titlen som Ejer. Finn Lynge Frederiksen erhvervede virksomheden Nipipalaat Music d. 14. marts 2019. Finn der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Finn i 2 år 9 måneder, før stoppet den 31. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIMILIK FOOD I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Nipipalaat Music I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Nipipalaat Music I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Nipipalaat Music (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Finn har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2022 - 01.01.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer
14.03.2019 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Michael Aqqalu Ingemann.