Naveed Sarwar
Erhvervsaktiv siden: | 28. jul. 2015 (9 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | N S Holding 2015 ApS (Stifter) |
Største overskud: | 339' DKK N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS) (2020) |
Største underskud: | -123' DKK N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 608' DKK N S Holding 2015 IVS (Nu: N S Holding 2015 ApS) (2021) |
Største gæld: | 372' DKK N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af N S Holding 2015 ApS (9 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 hos N S Holding 2015 ApS (tidligere N S Holding 2015 IVS) som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Naveed Sarwar i 3 år 4 måneder, inden stoppet den 1. december 2018.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 55' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
N S Holding 2015 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
N S Malerentreprise ApS
Via N S Holding 2015 ApS
Direktørposter (2)
-
N S Holding 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2015 -
N S Malerentreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2015
Tidslinje (5)
-
N S Holding 2015 IVS (Nu: N S Holding 2015 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
N S Holding 2015 IVS (Nu: N S Holding 2015 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2015
Registreringsdato: 01.08.2015 -
N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2015
Registreringsdato: 01.08.2015
Blå bog (fortsat)
Naveed har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.08.2015 - 01.12.2018
Ejer og Direktør
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Naveed Sarwar er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N S Holding 2015 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 294' DKK. Igennem sit holdingselskab N S Holding 2015 ApS har Naveed dermed også ejerandele i N S Malerentreprise ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Naveed Sarwar, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS) fremviste et overskud på 339' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS) fremviste et underskud på 123' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 72' DKK (N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 294' DKK (N S Holding 2015 IVS (Nu: N S Holding 2015 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 119' DKK (N S Malerentreprise IVS (Nu: N S Malerentreprise ApS)).