Karar Abbas Hatem Al-Shebillawy
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NyBaby IVS (Direktør) |
Største overskud: | 1.875' DKK SK Transport-service ApS (2021) |
Største underskud: | -117' DKK SK Transport-service ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.470' DKK SK Transport-service ApS (2021) |
Største gæld: | 2.281' DKK SK Transport-service ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SK Transport-service ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af SK Transport-service ApS (6 år 11 måneder) |
Det hele startede i 2016 hos NyBaby IVS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Karar Abbas Hatem Al-Shebillawy i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 9. december 2017.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K-J-J Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SK Transport-service ApS
Via K-J-J Holding ApS -
S-K Ejendomme ApS
Via K-J-J Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
K-J-J Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2021 -
SK Transport-service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2017 -
S-K Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
S-K Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
SK Transport-service ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
K-J-J Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021
Blå bog (fortsat)
Karar har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.10.2017 - 02.06.2021
Direktør
13.10.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
26.08.2020 - 11.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.06.2016 - 09.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Karar Abbas Hatem Al-Shebillawy er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K-J-J Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.260' DKK. Gennem holdingselskabet K-J-J Holding ApS har Karar derfor også andele i SK Transport-service ApS (50-66.65%) samt S-K Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Karar Abbas Hatem Al-Shebillawy, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SK Transport-service ApS kunne fremvise et overskud på 1.875' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor SK Transport-service ApS kunne fremvise et underskud på 117' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 670' DKK (SK Transport-service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.260' DKK (K-J-J Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.171' DKK (SK Transport-service ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karar' netværk er Samed Keten.