Mads Søndergård Rosager
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2015 (9 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BORN Group ApS (Ejer) |
Største overskud: | 661' DKK BORN Nordic ApS (2022) |
Største underskud: | -518' DKK powerbanken.dk ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.480' DKK BORN Group ApS (2022) |
Største gæld: | 5.975' DKK BORN Nordic ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos BORN Nordic ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af powerbanken.dk ApS (8 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 ved BORN Group ApS (tidligere BNO WEBSHOPS IVS) i hvervet som Ejer og Direktør. Mads Søndergård Rosager købte sig ind i virksomheden den 23. juni 2015 og fik en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Mads af: Christoffer Nielsen, Luciano Paolo Bellacci og OPPENHEIM HOLDING ApS. Rollen som Ejer og Direktør har Mads nu besiddet i 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BORN Group ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BORN Nordic ApS
Via BORN Group ApS -
Blue ApS
Via BORN Nordic ApS -
powerbanken.dk ApS
Via BORN Group ApS
Direktørposter (1)
-
BORN Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
BORN Group ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022 -
BORN Group ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
Cooltights.dk ApS (Nu: CFO Odense ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2020
Registreringsdato: 27.12.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.01.2019 - 07.12.2022
Reel ejer
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,12% -
Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.01.2019 - 07.12.2022
Reel ejer
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,12% -
Ejer
23.06.2015 - 29.09.2015
Ejer
30.09.2015 - 04.01.2019
Direktør
30.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
05.01.2019 - 23.04.2019
Ejer
24.04.2019 - 07.12.2022
Ejer
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,12% -
Direktør
17.03.2017 - 27.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Søndergård Rosager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BORN Group ApS (ejer lige nu 26,12%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.197' DKK. Gennem sit holdingselskab BORN Group ApS har Mads dermed også andele i BORN Nordic ApS (100%) og powerbanken.dk ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Mads Søndergård Rosager, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BORN Nordic ApS landede et overskud på 661' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor powerbanken.dk ApS landede et underskud på 518' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 417' DKK (Cooltights.dk ApS (Nu: CFO Odense ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 518' DKK (powerbanken.dk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.435' DKK (BORN Nordic ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -326' DKK (Cooltights.dk ApS (Nu: CFO Odense ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Jacob Oppenheim.