Søren Flarup Staunstrup
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kingston Diving (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4' DKK MJOED IVS (2018) |
Største gæld: | 0' DKK MJOED IVS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kingston Diving (9 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2015 ved Kingston Diving som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Flarup Staunstrup og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Søren nu besiddet i 9 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kingston Diving
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
MJOED IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.02.2022
Registreringsdato: 18.02.2022 -
MJOED IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
MJOED IVS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.01.2017
Registreringsdato: 16.01.2017
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
16.01.2017 - 01.02.2022
Ejer
16.01.2017 - 18.02.2022
Ejerandel: 50%