Anne Vesterborg Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2015 (9 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vesterborg Andersen Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 201' DKK MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) (2020) |
Største underskud: | -297' DKK MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 223' DKK MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.265' DKK MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Vesterborg Andersen Holding IVS (Nu: Vesterborg Andersen Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vesterborg Andersen Holding ApS (9 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2015 i Vesterborg Andersen Holding ApS (tidligere Vesterborg Andersen Holding IVS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Det var sammen med business-partneren Henrik Vesterborg Andersen at Anne Vesterborg Andersen stiftede Vesterborg Andersen Holding ApS den dag i juli 2015. Hvervet som Direktør, Stifter og Ejer har Anne nu bestreddet i 2 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vesterborg Andersen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MarketingSelector ApS
Via Vesterborg Andersen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Vesterborg Andersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
MarketingSelector ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
MarketingSelector Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Vesterborg Andersen Holding IVS (Nu: Vesterborg Andersen Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2017
Registreringsdato: 11.10.2017 -
Vesterborg Andersen Holding IVS (Nu: Vesterborg Andersen Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.07.2015 - 29.06.2017
Bestyrelsesmedlem
30.06.2017 - 02.10.2023
Reel ejer
01.11.2017 - 02.12.2021
Reel ejer
03.12.2021 - 02.10.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
16.07.2015 - 30.06.2017
Bestyrelsesmedlem
01.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2017 - 02.12.2021
Reel ejer
03.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.07.2015 - 30.08.2017
Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Direktør
11.10.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Anne Vesterborg Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vesterborg Andersen Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42' DKK. Igennem holdingselskabet Vesterborg Andersen Holding ApS har Anne derfor også ejerandele i MarketingSelector ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anne Vesterborg Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Anne Vesterborg Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) der præsenterede et overskud på 201' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) der præsenterede et underskud på 297' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2017 til i dag hos MarketingSelector ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 25' DKK (MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Vesterborg Andersen Holding IVS (Nu: Vesterborg Andersen Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 223' DKK (MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (Vesterborg Andersen Holding IVS (Nu: Vesterborg Andersen Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Henrik Vesterborg Andersen.