Julie Annali Sander Selvejer
Erhvervsaktiv: | 15. jun. 2015 - 10. nov. 2019 |
Karrieren startede hos: | Mundfryd I/S (Stifter) |
Største overskud: | 506' DKK Vennen&Veninden ApS (2021) |
Største underskud: | -441' DKK Vennen&Veninden ApS (2018) |
Største egenkapital: | -295' DKK Vennen&Veninden ApS (2018) |
Største gæld: | 1.450' DKK Vennen&Veninden ApS (2019) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Vennen&Veninden ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mundfryd I/S (9 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2015 i Mundfryd I/S i hvervet som Stifter og Ejer. Det var sammen med kollegaen Rie Alexandra Løwe Flint at Julie Annali Sander Selvejer stiftede Mundfryd I/S den dag i juni 2015. Hvervet som Stifter og Ejer har Julie nu besiddet i 9 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mundfryd I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Vennen&Veninden ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2019
Registreringsdato: 10.11.2019 -
Vennen&Veninden ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2019
Registreringsdato: 10.11.2019 -
Vennen&Veninden ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2019
Registreringsdato: 25.04.2019
Blå bog (fortsat)
Julie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.03.2018 - 10.11.2019
Reel ejer
02.03.2018 - 25.04.2019
Ejer
25.04.2019 - 10.11.2019
Reel ejer
26.04.2019 - 10.11.2019
Ejerandel: 10%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Vennen&Veninden ApS landede et underskud på 441' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Julie' netværk er Jonas Nelausen Petersen.