Peter Oluf Holm Meyer
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | POMEYER sanaassanik titartaasarfik, byggerådgivning & tegnestue (Stifter) |
Største overskud: | 74.236' DKK ISERIT A/S (2023) |
Største underskud: | -18.387' DKK ISERIT A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.112.585' DKK ISERIT A/S (2023) |
Største gæld: | 691.118' DKK ISERIT A/S (2022) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos ISERIT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af POMEYER sanaassanik titartaasarfik, byggerådgivning & tegnestue (15 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2009 hos POMEYER sanaassanik titartaasarfik, byggerådgivning & tegnestue i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Peter Oluf Holm Meyer og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Peter nu bestreddet i 15 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor arkitektvirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POMEYER sanaassanik titartaasarfik, byggerådgivning & tegnestue
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
ISERIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2015 -
FONDEN SISORARFIIT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2023
Tidslinje (9)
-
FONDEN SISORARFIIT
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
FONDEN NUUMMI ILLORSUIT TIMERSORTARFIIT - GODTHÅB-HALLERNE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021 -
FONDEN NUUMMI ILLORSUIT TIMERSORTARFIIT - GODTHÅB-HALLERNE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2019
Registreringsdato: 07.06.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2017 - 25.10.2017
Bestyrelsesmedlem
26.10.2017 - 06.06.2019
Bestyrelsesmedlem
07.06.2019 - 16.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Oluf Holm Meyer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ISERIT A/S der præsenterede et overskud på 74.236' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ISERIT A/S der præsenterede et underskud på 18.387' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2015 til i dag hos ISERIT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 74.236' DKK (ISERIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.112.585' DKK (ISERIT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.211' DKK (FONDEN SISORARFIIT).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Torben Koch Kortegaard.