Andrea Nagy
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Øko Bilvask I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -5' DKK G Rengøring ApS (2021) |
Største egenkapital: | 40' DKK DAZ Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 5' DKK G Rengøring ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Øko Bilvask I/S (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2015 ved Øko Bilvask I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Zoltán Szöllosi at Andrea Nagy stiftede Øko Bilvask I/S den dag i juni 2015. Rollen som Ejer og Stifter har Andrea nu besiddet i 9 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor autoreparationsværksteder mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Øko Bilvask I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
DAZ Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
DAZ Holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021 -
Øko Bilvask I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.06.2015
Registreringsdato: 10.06.2015
Blå bog (fortsat)
Andrea har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
05.01.2021 - 30.01.2023
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
05.01.2021 - 24.01.2023
Ejerandel: 25%
En af de forbindelser som går igen i Andrea' netværk er Zoltán Szöllosi.