Upkar Singh
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2019 (5 år) |
Karrieren startede hos: | U.S. Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 551' DKK Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS) (2021) |
Største underskud: | -384' DKK Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 288' DKK Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.695' DKK Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af U.S. Holding ApS (5 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2019 hos U.S. Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Upkar Singh og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Upkar nu bestreddet i 5 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 280' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
U.S. Crane
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
U.S. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
U.S. Drift ApS
Via U.S. Holding ApS
Direktørposter (1)
-
U.S. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
U.S. Crane (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2019
Registreringsdato: 22.10.2019 -
Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2019
Registreringsdato: 27.09.2019
Blå bog (fortsat)
Upkar har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.09.2019 - 22.10.2019
Reel ejer
27.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Upkar Singh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn U.S. Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 274' DKK. Igennem holdingselskabet U.S. Holding ApS har Upkar derfor også ejerandele i U.S. Drift ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Upkar Singh, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor U.S. Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 280' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS) kunne offentliggøre et underskud på 384' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 484' DKK (Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 288' DKK (Pablo Bar ApS (Nu: U.S. Drift ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 274' DKK (U.S. Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Upkar' netværk er Harpreet Kaur.