Thomas Bjørslev Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Saltwaterpikefishing IVS (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -14' DKK Saltwaterpikefishing IVS (2016-17) |
Største egenkapital: | -3' DKK Saltwaterpikefishing IVS (2015-16) |
Største gæld: | 25' DKK Saltwaterpikefishing IVS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomas Bjørslev Andersen (9 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 hos Saltwaterpikefishing IVS i rollen som Stifter, Ejer og Direktør. Denne rolle bestred Thomas Bjørslev Andersen i 6 år 5 måneder, før stoppet d. 26. november 2021.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018-19 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. november 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Bjørslev Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Saltwaterpikefishing IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.11.2021
Registreringsdato: 26.11.2021 -
Saltwaterpikefishing IVS
Fratrådt som direktørDato: 26.11.2021
Registreringsdato: 26.11.2021 -
Thomas Bjørslev Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2015
Registreringsdato: 01.10.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2015 - 26.11.2021
Reel ejer
20.11.2017 - 26.11.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Saltwaterpikefishing IVS kunne fremvise et underskud på 14' DKK.