Bo Markvard Stokholm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stokholm Solutions (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stokholm Solutions (3 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2015 i Stokholm Solutions i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bo Markvard Stokholm Nielsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Bo i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 22. august 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stokholm Bolvig Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Arcane Energy Holding ApS
Via Stokholm Bolvig Holding ApS -
Arcane Energy ApS
Via Arcane Energy Holding ApS -
Arcane Energy US ApS
Via Arcane Energy Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Stokholm Bolvig Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Arcane Energy Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2024 -
Arcane Energy US ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2024
Tidslinje (6)
-
Arcane Energy US ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
Arcane Energy Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
Stokholm Bolvig Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
12.02.2024 - 15.02.2024
Bestyrelsesmedlem
12.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6% -
Reel ejer
06.02.2024 - 06.02.2024
Bestyrelsesmedlem
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6% -
Stifter og Ejer
16.06.2015 - 22.08.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bo Markvard Stokholm Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Stokholm Bolvig Holding ApS (51% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Stokholm Bolvig Holding ApS har Bo dermed også andele i Arcane Energy Holding ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bo Markvard Stokholm Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Helene Bolvig Hansen.