Daniel Juel Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HIFI FREAKS ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 11.844' DKK J.E.T ApS (2018) |
Største underskud: | -3.358' DKK DENSEN ApS (Nu: Anpartsselskabet af 07032013) (2017) |
Største egenkapital: | 11.226' DKK J.E.T ApS (2017) |
Største gæld: | 13.963' DKK HIFI FREAKS ApS (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DENSEN ApS (Nu: Anpartsselskabet af 07032013) (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HIFI FREAKS ApS (15 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2007 i HIFI FREAKS ApS i rollen som Ejer og Direktør. Denne rolle bestred Daniel Juel Nielsen i 15 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. maj 2022.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 3.610' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Whatz Too ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Head Freaks ApS
Via Whatz Too ApS
Direktørposter (3)
-
Whatz Too ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2020 -
Head Freaks ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2020 -
Best Will DK APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2021
Tidslinje (26)
-
whatzDesigns (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.04.2023
Registreringsdato: 15.04.2023 -
Whatz Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022 -
Audio Freaks ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022
Blå bog (fortsat)
Daniel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
26.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.04.2020 - 15.04.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
14.09.2020 - 14.09.2022
Reel ejer
14.09.2020 - 14.09.2020
Direktør
14.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.12.2015 - 08.09.2022
Direktør
19.12.2018 - 25.01.2022
Ejerandel: 100%
Daniel Juel Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Whatz Too ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -49' DKK. Gennem holdingselskabet Whatz Too ApS har Daniel derfor også andele i Head Freaks ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Daniel Juel Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Whatz Holding IVS kunne fremvise et overskud på 914' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor DENSEN ApS (Nu: Anpartsselskabet af 07032013) kunne fremvise et underskud på 1.727' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 126' DKK (Head Freaks ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 429' DKK (Best Will DK APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 221' DKK (Head Freaks ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -543' DKK (Best Will DK APS).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er IAG Macao Commercial Service Limited.