Astrid Kjeldmark
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.279' DKK CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS (2015) |
Største underskud: | -1.045' DKK CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.261' DKK Kjeldmark Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 2.657' DKK CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS (15 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 hos CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS (tidligere STENSBJERGGAARD AKTIV FERIE ApS) i hvervet som Ejer og Direktør. Astrid Kjeldmark købte sig ind i virksomheden den 1. juni 2009 og havde en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Astrid af: Lars Kjeldmark og Kai Kjeldmark. Titlen som Ejer og Direktør har Astrid nu besiddet i 11 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning og leasing af varer til fritid og sport. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 19' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kjeldmark Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
AK Invest 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS
Via Kjeldmark Holding ApS
Direktørposter (3)
-
CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2020 -
ApS af 28/10 2020
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2020 -
AK Invest 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
SKOLEBAKKEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2021
Ejendomme (3)
Tidslinje (10)
-
Kjeldmark Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
SKOLEBAKKEN HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021 -
AK Invest 2020 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020
Blå bog (fortsat)
Astrid har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.09.2020 - 28.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
12.09.2019 - 01.09.2021
Ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
28.10.2020 - 28.10.2020
Direktør
28.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Astrid Kjeldmark er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AK Invest 2020 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 100' DKK. Gennem sit holdingselskab AK Invest 2020 ApS har Astrid dermed også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Astrid Kjeldmark, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS landede et overskud på 2.279' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS landede et underskud på 1.045' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 107' DKK (SKOLEBAKKEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.467' DKK (Kjeldmark Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (AK Invest 2020 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Astrid' netværk er Lars Kjeldmark.