Lise-Lotte Stenager Hartz
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BELITA ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.004' DKK BELITA ApS (2021) |
Største underskud: | -6.324' DKK BELITA ApS (2022) |
Største egenkapital: | 39.225' DKK BELITA ApS (2021) |
Største gæld: | 5.165' DKK BELITA ApS (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BELITA ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BELITA ApS (21 år) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1996 i BELITA ApS som Ejer og Direktør. Lise-Lotte Stenager Hartz købte en andel af virksomheden den 22. maj 1996 og havde en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Lise-Lotte af: Bent Johan Hartz. Hvervet som Ejer og Direktør har Lise-Lotte nu besiddet i 21 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 2.920' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LTF 61 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BELITA ApS
Via LTF 61 ApS
Direktørposter (3)
-
BELITA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2024 -
LTF 61 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2017 -
BBH 401 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
BBH 401 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
BELITA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
Belita Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 06.06.2017
Registreringsdato: 06.06.2017
Blå bog (fortsat)
Lise-Lotte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
06.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.06.2017 - 26.06.2019
Ejerandel: 59,7% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.05.2017 - 06.06.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
22.05.1996 - 29.05.2017
Reel ejer
06.06.2017 - Stadig aktiv
Direktør
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 59,7%
Lise-Lotte Stenager Hartz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LTF 61 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.915' DKK. Igennem sit holdingselskab LTF 61 ApS har Lise-Lotte dermed også ejerandele i BELITA ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Lise-Lotte Stenager Hartz, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BELITA ApS fremviste et overskud på 5.393' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LTF 61 ApS fremviste et underskud på 2.954' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.920' DKK (BELITA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.417' DKK (BELITA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.813' DKK (BBH 401 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lise-Lotte' netværk er Bent Johan Hartz.