Christina Brøchner Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Smedegade 51, Slagelse ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 4.031' DKK A/S SLAGELSE MOTOR COMPAGNI (Nu: Ejendomsselskabet Smedegade 51, Slagelse ApS) (2021) |
Største underskud: | -2.934' DKK SELANDIA AUTOMOBILER A/S (2017) |
Største egenkapital: | 46.089' DKK SLAGELSE MOTOR COMPAGNI HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 66.742' DKK SELANDIA AUTOMOBILER A/S (2017) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos SELANDIA AUTOMOBILER A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SMC FAMILIEHOLDING A/S (9 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2014 ved Ejendomsselskabet Smedegade 51, Slagelse ApS (tidligere A/S SLAGELSE MOTOR COMPAGNI) i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Christina Brøchner Petersen i 7 år 1 måned, før stoppet den 1. januar 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 449' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Slagelse Motor Compagni Holding 2022 A/S
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SLAGELSE MOTOR COMPAGNI HOLDING A/S
Via Slagelse Motor Compagni Holding 2022 A/S -
SMC FAMILIEHOLDING A/S
Via SLAGELSE MOTOR COMPAGNI HOLDING A/S -
Næstved Motor Compagni ApS
Via SMC FAMILIEHOLDING A/S -
SELANDIA AUTOMOBILER A/S
Via SMC FAMILIEHOLDING A/S -
ØDEGAARD BILER, MIDT A/S
Via SELANDIA AUTOMOBILER A/S
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SLAGELSE MOTOR COMPAGNI HOLDING A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
Slagelse Motor Compagni Holding 2022 A/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
SELANDIA AUTOMOBILER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021
Blå bog (fortsat)
Christina har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
27.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Ejer
30.11.2014 - 19.12.2022
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
27.11.2014 - 01.01.2022
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - 23.08.2021
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SMC FAMILIEHOLDING A/S
Christina Brøchner Petersen ejer desuden også holdingselskabet SMC FAMILIEHOLDING A/S (ejer lige nu 20%). Gennem holdingselskabet SMC FAMILIEHOLDING A/S ejes der også andele i Næstved Motor Compagni ApS (100%) og SELANDIA AUTOMOBILER A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christina Brøchner Petersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SLAGELSE MOTOR COMPAGNI HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 3.262' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Slagelse Motor Compagni Holding 2022 A/S kunne fremvise et underskud på 1.735' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.346' DKK (SLAGELSE MOTOR COMPAGNI HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.358' DKK (SELANDIA AUTOMOBILER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.312' DKK (SLAGELSE MOTOR COMPAGNI HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.166' DKK (SELANDIA AUTOMOBILER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Niels Steffen Petersen.