Rikke Dea Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AG Ejendomme Odense ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.862' DKK DANTZER III INVEST ApS (2014-15) |
Største underskud: | -654' DKK DANTZER INVEST II ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 46.780' DKK RDL ApS (2020-21) |
Største gæld: | 21.871' DKK DANTZER III INVEST ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DANTZER III INVEST ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Single Home ApS (8 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2013 i AG Ejendomme Odense ApS (tidligere DANTZER INVEST I ApS) med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Rikke Dea Hansen i 5 år, før fratrædelsen d. 1. oktober 2018.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 237' DKK.
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
DANTZER ApS
Via RDL ApS -
DANTZER INVEST II ApS
Via RDL ApS -
DANTZER III INVEST ApS
Via RDL ApS -
Single Home ApS
Via RDL ApS -
Anpartsselskabet af 14.2.2020
Via RDL ApS
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
BSK4 ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.11.2020
Registreringsdato: 11.11.2020 -
RDL ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2019
Registreringsdato: 06.03.2019 -
RDL ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.03.2019
Registreringsdato: 05.03.2019
Blå bog (fortsat)
Rikke har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Reel ejer
06.06.2016 - 05.03.2019
Ejer
06.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,69% -
Ejer
01.10.2013 - 05.03.2019
Ejer
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
01.10.2013 - 05.03.2019
Reel ejer
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,33% -
Reel ejer
01.10.2013 - 05.03.2019
Reel ejer
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,33%
Rikke Dea Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RDL ApS (26,33% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 46.646' DKK. Igennem holdingselskabet RDL ApS har Rikke derfor også ejerandele i DANTZER ApS (100%), DANTZER INVEST II ApS (100%), DANTZER III INVEST ApS (100%), Single Home ApS (50-66.65%) & Anpartsselskabet af 14.2.2020 (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rikke Dea Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor RDL ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.706' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor RDL ApS kunne offentliggøre et underskud på 407' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.740' DKK (DANTZER III INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 654' DKK (DANTZER INVEST II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 46.646' DKK (RDL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 449' DKK (BSK4 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Knud Hansen.