Tom Venø Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CARL NIELSEN ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 52.234' DKK Acupanels International Holding ApS (2022-23) |
Største underskud: | -3.397' DKK HORN BORDPLADER A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 83.122' DKK Acupanels International Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 65.822' DKK HORN BORDPLADER A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 114 årsværk hos HORN BORDPLADER A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af CARL NIELSEN ApS (9 år 3 måneder) |
Det hele startede i 2015 hos CARL NIELSEN ApS i rollen som Ejer. Tom Venø Nielsen købte en del af virksomheden d. 4. juni 2015 og fik dermed en ejerandel på 20%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Tom af: Carl Frank Venø Nielsen, Solveig Nielsen, Ulrik Venø Nielsen og Lise Maj Venø Nielsen. Titlen som Ejer har Tom nu bestreddet i , og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor vejgodstransport.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CARL NIELSEN ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Perfect Dimensions ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
TVN Holding 2024 ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
Horn Business Group ApS
Via CARL NIELSEN ApS -
HORN BORDPLADER A/S
Via Horn Business Group ApS -
Hyphen-- ApS
Via Horn Business Group ApS -
Acupanels International Holding ApS
Via TVN Holding 2024 ApS -
EJENDOMSSELSKABET FARVERVEJ 40 ApS
Via Acupanels International Holding ApS -
DENLAB ApS
Via Acupanels International Holding ApS -
Fog & Venø A/S
Via Acupanels International Holding ApS -
Acupanels Ejendomme ApS
Via Acupanels International Holding ApS -
OneVision ApS
Via Acupanels International Holding ApS
Direktørposter (1)
-
TVN Holding 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Acupanels International Holding 2023 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
TVN Holding 2024 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
TVN Holding 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024
Blå bog (fortsat)
Tom har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
09.04.2024 - 24.04.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.07.2021 - 09.04.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
23.03.2017 - 23.03.2017
Ejerandel: 9%
Tom Venø Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TVN Holding 2024 ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet TVN Holding 2024 ApS har Tom derfor også andele i Acupanels International Holding ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Tom Venø Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Acupanels International Holding ApS kunne fremvise et overskud på 52.234' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor CARL NIELSEN ApS kunne fremvise et underskud på 1.292' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Lise Maj Venø Nielsen.