Toni Hug Rieder
Erhvervsaktiv: | 9. jul. 2013 - 11. okt. 2022 |
Karrieren startede hos: | FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 733' DKK FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS (Nu: FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS) (2021) |
Største underskud: | -1.196' DKK FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS (Nu: FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS) (2022) |
Største egenkapital: | 8.706' DKK FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS (Nu: FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS) (2021) |
Største gæld: | 982' DKK FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS (Nu: FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS (9 år 3 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Toni Hug Rieder. Sidste gang Toni var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2013 i FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS (tidligere FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Det er nu 1 år 11 måneder siden. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Toni Hug Rieder i 9 år 3 måneder, inden stoppet d. 11. oktober 2022.
Nu opererer virksomheden indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 519' DKK.
Tidslinje (2)
-
FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS (Nu: FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022 -
FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS LK AS (Nu: FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2013
Registreringsdato: 09.07.2013