Bjarne Vincents
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 2013 - 20. maj 2021 |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV' (Ejer) |
Største overskud: | 279' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV' (2020) |
Største underskud: | -497' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV' (2019) |
Største egenkapital: | 39.150' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV' (2023) |
Største gæld: | 4.772' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV' (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV' (11 år 3 måneder) |
Det hele startede i 2013 i AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV' i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Bjarne Vincents købte en del af virksomheden d. 1. juli 2013 og havde dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Bjarne af: Elly Kirstine Ciliane Andersen, Kristine Queitsch, Ada Birgitte Edinger Bundgaard og 3 andre personer. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Bjarne nu bestreddet i 11 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen private andelsboligforeninger. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 24' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV'
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (3)
-
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV'
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021 -
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV'
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2019
Registreringsdato: 24.04.2019 -
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE IV' (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Bjørn Nielsen.