Anders Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TITAN FINANS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.042' DKK TITAN LASTVOGNE A/S (Nu: TITAN LASTVOGNE ApS) (2023) |
Største underskud: | -3.772' DKK MASKINCENTER RINGSTED A/S (2018) |
Største egenkapital: | 79.662' DKK TITAN A/S (Nu: TITAN APS) (2023) |
Største gæld: | 123.252' DKK KARL MERTZ A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 115 årsværk hos TITAN LASTVOGNE A/S (Nu: TITAN LASTVOGNE ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TITAN APS (7 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 i TITAN FINANS ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anders Mikkelsen i 4 måneder, inden stoppet d. 11. september 2015.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor andre kreditselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. september 2015.
Direktørposter (1)
-
JNF MOMENTUM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
JNF MOMENTUM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2021 -
MASKINCENTER RINGSTED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
TS Agro ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
MASKINCENTER RINGSTED A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
EJENDOMMEN INDUSTRIVEJ 14, RØNNE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2022 - 19.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2015 - 01.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2015 - 01.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Mikkelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i TITAN LASTVOGNE A/S (Nu: TITAN LASTVOGNE ApS) der præsenterede et overskud på 21.042' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i JNF MOMENTUM A/S der præsenterede et underskud på 141' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2015 til 2023 hos TITAN APS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.042' DKK (TITAN LASTVOGNE A/S (Nu: TITAN LASTVOGNE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 79.662' DKK (TITAN A/S (Nu: TITAN APS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 143' DKK (TS Agro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Viktor Houlind.