Bjørn Schleicher Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bjørn Jessen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 341' DKK Klitgaard & Jessen ApS (Nu: Bové-Jessen VVS ApS) (2021) |
Største underskud: | -87' DKK Bjørn Jessen Holding IVS (Nu: Bjørn Jessen Holding ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 416' DKK Klitgaard & Jessen ApS (Nu: Bové-Jessen VVS ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.332' DKK Klitgaard & Jessen ApS (Nu: Bové-Jessen VVS ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Klitgaard & Jessen ApS (Nu: Bové-Jessen VVS ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bjørn Jessen Holding ApS (9 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2015 ved Bjørn Jessen Holding ApS (tidligere Bjørn Jessen Holding IVS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bjørn Schleicher Jessen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Bjørn nu bestreddet i 9 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 9 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 89' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjørn Jessen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bové-Jessen VVS ApS
Via Bjørn Jessen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bjørn Jessen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2015 -
Bové-Jessen VVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Klitgaard & Jessen ApS (Nu: Bové-Jessen VVS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2020
Registreringsdato: 16.06.2020 -
Subsea Support ApS (Nu: North Pacific Marine Solutions ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2017
Registreringsdato: 31.10.2017 -
Subsea Support ApS (Nu: North Pacific Marine Solutions ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2015
Registreringsdato: 02.06.2015
Blå bog (fortsat)
Bjørn har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.06.2020 - 22.07.2021
Direktør
16.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.07.2021 - 29.08.2021
Reel ejer
30.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
02.06.2015 - 31.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjørn Schleicher Jessen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bjørn Jessen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 224' DKK. Igennem holdingselskabet Bjørn Jessen Holding ApS har Bjørn derfor også ejerandele i Bové-Jessen VVS ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bjørn Schleicher Jessen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Klitgaard & Jessen ApS (Nu: Bové-Jessen VVS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 341' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Bjørn Jessen Holding IVS (Nu: Bjørn Jessen Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 87' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Anders Christensen Bové.