Ulla Bille Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | K.C. MØBLER ApS (Ejer) |
Største overskud: | 54' DKK K.C. MØBLER ApS (2017) |
Største underskud: | -302' DKK K.C. MØBLER ApS (2023) |
Største egenkapital: | 854' DKK K.C. MØBLER ApS (2020) |
Største gæld: | 2.980' DKK K.C. MØBLER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos K.C. MØBLER ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af K.C. MØBLER ApS (7 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2010 ved K.C. MØBLER ApS i rollen som Ejer og Direktør. Ulla Bille Christensen købte en del af virksomheden d. 1. oktober 2010 og fik dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Ulla af: Kurt Bille Christensen og Kim Bille Christensen. Rollen som Ejer og Direktør har Ulla nu bestreddet i 6 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor reparation af møbler og boligudstyr. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 302' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K.C. MØBLER ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
K.C. MØBLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2023
Repræsentant (1)
-
HBH HANDELSFORENINGEN I BRØNSHØJ-HUSUM-TINGBJERG
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
K.C. MØBLER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
HBH HANDELSFORENINGEN I BRØNSHØJ-HUSUM-TINGBJERG
Fratrådt som repræsentantDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
HBH HANDELSFORENINGEN I BRØNSHØJ-HUSUM-TINGBJERG
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023
Blå bog (fortsat)
Ulla har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
24.05.2023 - 25.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2010 - 30.10.2016
Ejer
31.10.2016 - Stadig aktiv
Direktør
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor K.C. MØBLER ApS kunne fremvise et overskud på 54' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K.C. MØBLER ApS kunne fremvise et underskud på 302' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Kim Bille Christensen.