Torsten Hartvig Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 2015 (9 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ReBoxIT I/S (Ejer) |
Største overskud: | 240' DKK THR Invest ApS (2023) |
Største underskud: | -185' DKK 360 Green Solutions ApS (2021) |
Største egenkapital: | 566' DKK THR Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 2.243' DKK 360 Green Solutions ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos THR Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Brugtegamere ApS (6 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede i 2015 ved ReBoxIT I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Brian Jørgensen Gerning at Torsten Hartvig Rasmussen stiftede ReBoxIT I/S den dag i juli 2015. Rollen som Ejer og Stifter bestred Torsten i 4 måneder, før stoppet den 18. november 2015.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THR Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Brugtegamere ApS
Via THR Invest ApS -
CompuTrade Denmark ApS
Via THR Invest ApS
Direktørposter (3)
-
Brugtegamere ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2018 -
THR Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2022 -
CompuTrade Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2022
Tidslinje (16)
-
360 Green Solutions ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
360 Green Solutions ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2023
Registreringsdato: 20.08.2023 -
CompuTrade ApS (Nu: 360 Green Solutions ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2022
Registreringsdato: 09.02.2022
Blå bog (fortsat)
Torsten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.11.2018 - 26.01.2022
Reel ejer
29.11.2018 - 26.01.2022
Direktør
29.11.2018 - 09.02.2022
Ejer
27.01.2022 - 20.08.2023
Bestyrelsesmedlem
09.02.2022 - 01.10.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
05.08.2018 - 22.04.2019
Direktør
05.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
13.07.2017 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Torsten Hartvig Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THR Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 566' DKK. Gennem holdingselskabet THR Invest ApS har Torsten derfor også andele i Brugtegamere ApS (100%) og CompuTrade Denmark ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Torsten Hartvig Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor THR Invest ApS kunne fremvise et overskud på 240' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor 360 Green Solutions ApS kunne fremvise et underskud på 185' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 240' DKK (THR Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 566' DKK (THR Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 188' DKK (CompuTrade Denmark ApS).