Mathilde Møller Oehlenschlæger
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | WalKa Holding IVS (Direktør) |
Største overskud: | 117' DKK Frydendahl Ejendomsinvest ApS (2022) |
Største underskud: | -38' DKK Oehlenschlæger Stenstrup IVS (Nu: Stenstrup ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 157' DKK Frydendahl Ejendomsinvest ApS (2023) |
Største gæld: | 3.542' DKK Frydendahl Ejendomsinvest ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Frydendahl Ejendomsinvest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af WalKa Holding IVS (3 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 hos WalKa Holding IVS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Morten Møller Oehlenschlæger at Mathilde Møller Oehlenschlæger stiftede WalKa Holding IVS den dag i maj 2015. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Mathilde i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 28. november 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2017 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Skindergade 36
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Frydendahl Ejendomsinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
I/S Skindergade 36 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Frydendahl Ejendomsinvest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021 -
WalKa Holding IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.01.2019
Registreringsdato: 29.01.2019
Blå bog (fortsat)
Mathilde har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
25.05.2015 - 29.01.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
27.07.2015 - 24.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Frydendahl Ejendomsinvest ApS kunne fremvise et overskud på 117' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Frydendahl Ejendomsinvest ApS kunne fremvise et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 40' DKK (Frydendahl Ejendomsinvest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 157' DKK (Frydendahl Ejendomsinvest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22' DKK (Oehlenschlæger Stenstrup IVS (Nu: Stenstrup ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mathilde' netværk er Lars Christian Lucht Rasmussen.