Anne Simone Præstensgaard
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.275' DKK PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -1.333' DKK PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.425' DKK PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 8.239' DKK PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS (11 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2013 i PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS med titlen som Ejer. Anne Simone Præstensgaard købte en part af virksomheden d. 16. september 2013 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Anne af: Jesper Præstensgaard, Mads Folmer Præstensgaard og Casper Emil Præstensgaard. Hvervet som Ejer har Anne nu bestreddet i 9 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor investeringsselskaber. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 517' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anne Praestensgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS
Via Anne Praestensgaard Holding ApS -
P&L Invest ApS
Via PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS -
LinerGrid ApS
Via P&L Invest ApS -
Gnaske ApS
Via PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Anne Praestensgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Woom ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Anne Praestensgaard Holding NewCo ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
Anne Praestensgaard Holding NewCo ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023
Blå bog (fortsat)
Anne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.03.2022 - 10.04.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
21.06.2023 - 23.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.06.2023 - 21.06.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
16.09.2013 - 21.06.2023
Reel ejer
16.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Anne Simone Præstensgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anne Praestensgaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 151' DKK. Igennem holdingselskabet Anne Praestensgaard Holding ApS har Anne derfor også ejerandele i PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Anne Simone Præstensgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.275' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.333' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 517' DKK (PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Anne Praestensgaard Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.610' DKK (PRÆSTENSGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 72' DKK (Woom ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Jesper Præstensgaard.