Adrian Matei
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | D&A Håndværker IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -173' DKK D&A Håndværker IVS (2017) |
Største egenkapital: | -173' DKK D&A Håndværker IVS (2017) |
Største gæld: | 194' DKK D&A Håndværker IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af A&M Maler Service v/Adrian Matei (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 ved D&A Håndværker IVS i rollen som Ejer og Direktør. Adrian Matei købte en del af virksomheden d. 17. marts 2018 og havde dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Adrian af: ZINEXS HOLDING IVS. Rollen som Ejer og Direktør bestred Adrian i 2 år 9 måneder, før stoppet den 17. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2017 som viste et underskud på 173' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A&M Maler Service ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
A&M Maler Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2024
Tidslinje (12)
-
A&M Maler Service ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
A&M Maler Service ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
Ady Malerservice v/Adrian Matei (Nu: A&M Maler Service v/Adrian Matei) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024
Blå bog (fortsat)
Adrian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.08.2020 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
17.03.2018 - 17.12.2020
Direktør
30.04.2018 - 15.07.2019
Ejerandel: 40% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.09.2018 - 23.09.2020
Ejerandel: 40%