Charlotte Hovmøller Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FHK NR. 2 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 29.159' DKK CAFE NORDEN ApS (2022) |
Største underskud: | -4.834' DKK NORDENS BRØD ApS (2022) |
Største egenkapital: | 83.470' DKK FHK NR. 2 ApS (2023) |
Største gæld: | 26.628' DKK NORDENS BRØD ApS (2022) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos CAFE NORDEN ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af FHK NR. 2 ApS (14 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2010 ved FHK NR. 2 ApS med titlen som Ejer. Charlotte Hovmøller Christensen købte en part af virksomheden d. 1. januar 2010 og havde dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Charlotte af: Flemming Holm Knudsen. Rollen som Ejer har Charlotte nu bestreddet i 14 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her 14 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 9.853' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FHK NR. 2 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CAFE NORDEN ApS
Via FHK NR. 2 ApS -
BRØDFLOV ApS
Via FHK NR. 2 ApS -
NORDENS BRØD ApS
Via FHK NR. 2 ApS
Direktørposter (1)
-
CAFE NORDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
BRØDFLOV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
BRØDFLOV ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2017
Registreringsdato: 13.09.2017 -
CAFE NORDEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.03.2017
Registreringsdato: 05.03.2017 -
FHK NR. 2 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Direktør
05.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
11.10.2013 - 28.11.2023
Reel ejer
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
03.01.2017 - 20.12.2021
Bestyrelsesmedlem
13.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Charlotte Hovmøller Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FHK NR. 2 ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 83.470' DKK. Igennem holdingselskabet FHK NR. 2 ApS har Charlotte derfor også ejerandele i CAFE NORDEN ApS (100%), BRØDFLOV ApS (66.66-89.99%) og NORDENS BRØD ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Charlotte Hovmøller Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CAFE NORDEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 29.159' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor CAFE NORDEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.191' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.853' DKK (FHK NR. 2 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 31' DKK (BRØDFLOV ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.470' DKK (FHK NR. 2 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.109' DKK (BRØDFLOV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Flemming Holm Knudsen.