Mads Rosenkvist
Erhvervsaktiv siden: | 13. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rosenkvist Shooting & security solutions (Ejer) |
Største overskud: | 953' DKK Lounkær-Fonden (2020-21) |
Største underskud: | -132' DKK Lounkær-Fonden (2018-19) |
Største egenkapital: | 67.571' DKK Lounkær-Fonden (2022-23) |
Største gæld: | 2.716' DKK Lounkær-Fonden (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Lounkær-Fonden (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rosenkvist Shooting & security solutions (4 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2015 hos Rosenkvist Shooting & security solutions i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mads Rosenkvist der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mads i 4 år 9 måneder, før stoppet d. 19. februar 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen private vagt- og sikkerhedstjenester. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. februar 2020.
Direktørposter (1)
-
Lounkær-Fonden
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2023
Tidslinje (5)
-
Lounkær-Fonden
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
Roth & Kvist Landskabspleje I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.04.2022
Registreringsdato: 20.04.2022 -
Rosenkvist Shooting & security solutions (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.02.2020
Registreringsdato: 19.02.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
24.10.2019 - 20.04.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
13.05.2015 - 19.02.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Palle Madsen.