Dan Hansen
Skottegården 61, 2. tv, 2770 Kastrup, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 14. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.635.600' DKK KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (2017) |
Største underskud: | -828.200' DKK KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (2020) |
Største egenkapital: | 3.438.000' DKK KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2.539 årsværk hos KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (7 år 11 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2015 hos KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Dan Hansen i 7 år 11 måneder, inden stoppet den 30. marts 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor serviceydelser i forbindelse med luftfart. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 398.000' DKK.
Repræsentant (1)
-
Den selvejende institution Lufthavnsparken
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.11.2022
Tidslinje (3)
-
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
Den selvejende institution Lufthavnsparken
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2015
Registreringsdato: 14.04.2015
Blå bog (fortsat)
Dan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2015 - 30.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?