Mark Rex Schiermacker
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSC Promotion ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 735' DKK DSC Promotion ApS (2019) |
Største underskud: | -86' DKK MREX Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 940' DKK DSC Promotion ApS (2019) |
Største gæld: | 3.288' DKK DSC Promotion ApS (2019) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DSC Promotion ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af DSC Promotion ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 hos DSC Promotion ApS i hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med kollegaen JHPCM HOLDING ApS at Mark Rex Schiermacker stiftede DSC Promotion ApS den dag i maj 2015. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Mark nu besiddet i , og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor engroshandel med kufferter og lædervarer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MREX Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DSC Promotion ApS
Via MREX Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MREX Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2017 -
DSC Promotion ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
DSC Promotion ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
DSC Promotion ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2017
Registreringsdato: 18.12.2017 -
MREX Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2017
Registreringsdato: 18.12.2017 -
MREX Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.12.2017
Registreringsdato: 18.12.2017
Blå bog (fortsat)
Mark har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
06.05.2015 - 07.05.2015
Ejer
06.05.2015 - 18.12.2017
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.05.2015 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Mark Rex Schiermacker er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MREX Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 213' DKK. Gennem sit holdingselskab MREX Holding ApS har Mark dermed også andele i DSC Promotion ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mark Rex Schiermacker, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor DSC Promotion ApS landede et overskud på 735' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MREX Holding ApS landede et underskud på 86' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 469' DKK (DSC Promotion ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 896' DKK (DSC Promotion ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 213' DKK (MREX Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Carsten Margaard.