Frederik Senf
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | F. Senf Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.199' DKK SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -599' DKK SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.447' DKK SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 1.390' DKK SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af F. Senf Holding ApS (9 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2015 ved F. Senf Holding ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Frederik Senf og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Frederik nu besiddet i 9 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 9 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023-24 viste et overskud på 138' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
F. Senf Holding ApS
Ejerandel: 100% -
hjaltes 2.0 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S
Via F. Senf Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2024 Ny -
F. Senf Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Cafeen v/Frederik Senf (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.07.2023
Registreringsdato: 26.07.2023 -
hjaltes 2.0 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
06.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.05.2016 - 31.08.2024
Bestyrelsesmedlem
05.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - 26.07.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frederik Senf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn F. Senf Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 674' DKK. Gennem sit holdingselskab F. Senf Holding ApS har Frederik dermed også andele i SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Frederik Senf, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor F. Senf Holding ApS landede et overskud på 469' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor F. Senf Holding ApS landede et underskud på 252' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 371' DKK (SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.285' DKK (SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 674' DKK (F. Senf Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Kim Senf.