Dennis Ulrich Morild
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | M-Nordic ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10' DKK M-Nordic ApS (2019) |
Største underskud: | -76' DKK M-Nordic ApS (2015) |
Største egenkapital: | 67' DKK M-Nordic ApS (2023) |
Største gæld: | 157' DKK M-Nordic ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos M-Nordic ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af M-Nordic Holding ApS (9 år 5 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2015 i M-Nordic ApS med titlen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Dennis Ulrich Morild i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 27. marts 2017.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med beklædning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Direktørposter (1)
-
M-Nordic Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2015
Tidslinje (5)
-
M-Nordic Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022 -
M-Nordic ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2017
Registreringsdato: 27.03.2017 -
M-Nordic Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.05.2015
Registreringsdato: 06.05.2015
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.05.2015 - 26.09.2022
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
06.05.2015 - 26.09.2022
Direktør
06.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor M-Nordic ApS kunne offentliggøre et overskud på 5' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor M-Nordic ApS kunne offentliggøre et underskud på 76' DKK.
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 67' DKK (M-Nordic ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5' DKK (M-Nordic Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Jens Peter Smalbro.