Nicolai Errebo Birch
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mamma Sutha IVS (Reel ejer) |
Største overskud: | 55' DKK Flaih ApS (Nu: Loff.io ApS) (2022) |
Største underskud: | -572' DKK Fauna ApS (2023) |
Største egenkapital: | 584' DKK Fauna ApS (2022) |
Største gæld: | 101' DKK Fauna ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Fauna ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Birch Invest Holding ApS (4 år 3 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2019 hos Mamma Sutha IVS som Reel ejer. Denne rolle havde Nicolai Errebo Birch i 2 måneder, inden stoppet den 10. maj 2019.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor event catering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et overskud på 1' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Birch Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Birch Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fauna ApS
Via Birch Invest Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Birch Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Flaih ApS (Nu: Loff.io ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Birch Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
Fauna ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.06.2020 - 03.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
07.09.2020 - 27.06.2022
Reel ejer
28.06.2022 - 31.07.2022
Reel ejer
01.08.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.08.2022 - 26.04.2023
Ejerandel: 5% -
Stifter og Reel ejer
12.06.2020 - 31.10.2020
Ejer og Direktør
12.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.03.2019 - 10.05.2019
Ejerandel: 8%
Nicolai Errebo Birch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Birch Invest Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 65' DKK. Igennem sit holdingselskab Birch Invest Holding ApS har Nicolai dermed også ejerandele i Fauna ApS (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nicolai Errebo Birch, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Flaih ApS (Nu: Loff.io ApS) fremviste et overskud på 55' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Flaih ApS (Nu: Loff.io ApS) fremviste et underskud på 24' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 18' DKK (Birch Invest Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 572' DKK (Fauna ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65' DKK (Birch Invest Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11' DKK (Fauna ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Benjamin Oxenvad Rasmussen.