Per Strøm
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malerfirmaet Hallgren ApS (Ejer) |
Største overskud: | 17' DKK Malerfirmaet Hallgren ApS (2015-16) |
Største underskud: | -1.671' DKK Hallgren Byg ApS (Nu: Selskabet af 22. december 2022 ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 77' DKK Malerfirmaet Hallgren ApS (2015-16) |
Største gæld: | 3.536' DKK Hallgren Byg ApS (Nu: Selskabet af 22. december 2022 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Hallgren Byg ApS (Nu: Selskabet af 22. december 2022 ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Per Strøm Holding ApS (4 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 ved Malerfirmaet Hallgren ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Per Strøm der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør havde Per i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 28. november 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen malerforretninger. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2015-16 viste et overskud på 17' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 4. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Per Strøm Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Malermester Strøm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hallgren & Strøm ApS UNDER KONKURS
Via Per Strøm Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Per Strøm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2020
Tidslinje (9)
-
Hallgren Entreprise ApS (Nu: Hallgren & Strøm ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.07.2024
Registreringsdato: 23.07.2024 -
Malermester Strøm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.12.2023
Registreringsdato: 24.12.2023 -
Hallgren Entreprise ApS (Nu: Hallgren & Strøm ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
07.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.12.2022 - 23.07.2024
Reel ejer
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2020 - 28.12.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
28.04.2015 - 28.11.2017
Direktør
10.08.2016 - 28.11.2017
Ejerandel: 100%
Per Strøm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Per Strøm Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15' DKK. Gennem sit holdingselskab Per Strøm Holding ApS har Per dermed også andele i Hallgren & Strøm ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Strøm, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Malerfirmaet Hallgren ApS landede et overskud på 17' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Hallgren Entreprise ApS (Nu: Hallgren & Strøm ApS) landede et underskud på 1.541' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.541' DKK (Hallgren Entreprise ApS (Nu: Hallgren & Strøm ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Per Strøm Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.501' DKK (Hallgren Entreprise ApS (Nu: Hallgren & Strøm ApS)).