Lone Ragnhild Løhde
Erhvervsaktiv siden: | 13. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKAMOL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 60.312' DKK SKAMOL A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 321.194' DKK SKAMOL A/S (2020) |
Største gæld: | 435.193' DKK SKAMOL A/S (2021) |
Flest årsværk: | 191 årsværk hos SKAMOL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKAMOL A/S (4 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2015 hos SKAMOL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lone Ragnhild Løhde i 4 år 1 måned, før stoppet d. 14. maj 2019.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 60.312' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SKAMOL A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 05.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SKAMOL A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
SKAMOL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2024
Registreringsdato: 04.08.2024 -
SKAMOL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2023
Registreringsdato: 22.09.2023
Blå bog (fortsat)
Lone Ragnhild Løhde har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos SKAMOL A/S der præsenterede et overskud på 60.312' DKK.
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2015 til 2019 hos SKAMOL A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Kostas Kazbaras.