Øyvind Haddeland
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | OSM Aviation Crew ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.646' DKK OSM Maritime Group Denmark ApS (2022) |
Største underskud: | -83' DKK OSM Aviation Crew ApS (2016) |
Største egenkapital: | 7.591' DKK OSM Maritime Group Denmark ApS (2023) |
Største gæld: | 5.519' DKK OSM Aviation Crew ApS (2018) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos OSM Aviation Crew ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OSM Aviation Crew ApS (8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2015 i OSM Aviation Crew ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Øyvind Haddeland i 2 måneder, inden stoppet d. 29. juni 2015.
Virksomhedens branche var dengang indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 2.159' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. november 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
OSM Maritime Group Denmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2024
Tidslinje (5)
-
OSM Maritime Group Denmark ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
OSM Aviation Crew ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2016
Registreringsdato: 01.03.2016 -
OSM Aviation Crew ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2015
Registreringsdato: 29.06.2015
Blå bog (fortsat)
Øyvind har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.04.2015 - 29.06.2015
Bestyrelsesmedlem
29.06.2015 - 01.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Øyvind Haddeland har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i OSM Aviation Crew ApS der præsenterede et underskud på 83' DKK.
Øyvind har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 måneder fra 2015 til 2016 hos OSM Aviation Crew ApS.
En af de forbindelser som går igen i Øyvind' netværk er Tommy Christian Blomskov Olofsen.