Søren Egede Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sitwise I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -33' DKK Bjerts ApS (2022) |
Største egenkapital: | 16' DKK Bloon IVS (2017) |
Største gæld: | 52' DKK Bjerts ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bjerts ApS (2 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2015 i Sitwise I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Martin Johannes Mortensen at Søren Egede Hansen stiftede Sitwise I/S den dag i maj 2015. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Søren i 2 måneder, før fratrædelsen d. 2. juli 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjerts ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Bjerts ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Bjerts ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2022
Registreringsdato: 14.01.2022 -
Bjerts ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2022
Registreringsdato: 14.01.2022 -
Bloon IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
20.04.2016 - 31.08.2017
Ejer
01.02.2017 - 01.03.2018
Direktør
17.11.2017 - 01.03.2018
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.05.2015 - 02.07.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Bjerts ApS kunne offentliggøre et underskud på 33' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Victoria Raun Thomsen.