Morten Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Morten Dahl IVS (Reel ejer) |
Største overskud: | 267' DKK Læge og Familie K/S (2021-22) |
Største underskud: | -182' DKK Læge og Familie K/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 93' DKK Læge og Familie K/S (2021-22) |
Største gæld: | 1.070' DKK Læge og Familie K/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Læge og Familie K/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lægerne på Strandvejen I/S (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2015 i Morten Dahl IVS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Dahl der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter havde Morten i 3 år 3 måneder, inden stoppet d. 3. juli 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor alment praktiserende læger. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2016 viste et overskud på 34' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Læge Morten Dahl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lægerne på Strandvejen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Læge og Familie Komplementarselskabet ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Læge og Familie K/S
Via Læge og Familie Komplementarselskabet ApS
Direktørposter (1)
-
Læge og Familie Komplementarselskabet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Privat Undersøgelse I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Læge og Familie K/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
Læge og Familie Komplementarselskabet ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2019
Registreringsdato: 12.06.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.05.2019 - 31.12.2019
Reel ejer
17.05.2019 - 31.12.2019
Ejerandel: 50%
Morten Dahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Læge og Familie Komplementarselskabet ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7' DKK. Gennem sit holdingselskab Læge og Familie Komplementarselskabet ApS har Morten dermed også andele i Læge og Familie K/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Dahl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Læge og Familie K/S landede et overskud på 267' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Læge og Familie K/S landede et underskud på 182' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 29' DKK (Læge og Familie K/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 64' DKK (Læge og Familie K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 7' DKK (Læge og Familie Komplementarselskabet ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Silja Gayani Dahl Jónsdóttir.