Magnus Rønnest France Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | North Avenue I/S (Ejer) |
Største overskud: | 216' DKK North Avenue Group ApS (2023) |
Største underskud: | -49' DKK North Avenue Group ApS (2022) |
Største egenkapital: | 171' DKK North Avenue Group ApS (2023) |
Største gæld: | 169' DKK North Avenue Group ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos North Avenue Group ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af North Avenue Group ApS (2 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 i North Avenue I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Mikkel Maagaard Olesen, Oliver Sigmann Beck, Christian Borup Nielsen at Magnus Rønnest France Nielsen stiftede North Avenue I/S den dag i marts 2015. Hvervet som Ejer og Stifter havde Magnus i 7 måneder, inden stoppet d. 31. oktober 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor teater- og koncertvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
North Avenue Group ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
North Avenue Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022
Repræsentant (1)
-
KYNETIC Personaleforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
KYNETIC Personaleforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
North Avenue Group ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
North Avenue Group ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Magnus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.02.2022 - 31.12.2022
Direktør
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
29.03.2015 - 31.10.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor North Avenue Group ApS landede et overskud på 216' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor North Avenue Group ApS landede et underskud på 49' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Mikkel Maagaard Olesen.